Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 20, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 12, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EDC Michael Tang Farum ApS. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EDC Michael Tang Bagsværd ApS. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maglehøj 45 ApS. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 12, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: Lisa Dam (direktør) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalandele i andre virksomheder at drive ejendomsformidlingsvirksomhed (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Legale ejere: Lisa Dam (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Navne: Lisa Dam Holding ApS (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: Lisa Dam (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Stiftere: Lisa Dam (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-11)