Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-09 tilføjes Direktion: Elizabeth Kate Wale (direktør) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 fjernes Direktion: Per Bak Gundersen (direktør) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 21, 1. th., 1208 København K (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 15, st. th., 1310 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 15, st. th., 1310 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 2., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes alene af Trevor Wesley Mathers. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Reelle ejere: Elizabeth Kate Wale, Trevor Wesley Mathers (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-17 fjernes Reelle ejere: Mark William Walker, Sara Margareta Bergstedt (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-17 tilføjes Vedtægter: 2019-12-17 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Direktion: Mark William Walker (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-09 tilføjes Direktion: Trevor Wesley Mathers (direktør) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 2., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 3., 1260 København K (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 3., 1260 København K (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Mark William Walker (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere serviceløsninger herunder, men ikke begrænset til, salg af råmaterialer til den industrielle, farmaceutiske og sunheds-sektoren samt enhver anden virksomhed, som ledelsen i selskabet måtte beslutte fra tid til anden. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000,00 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Alfa Chemicals Limited (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: Alfa Chemicals Nordic ApS (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mark William Walker, Sara Margareta Bergstedt (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Stiftere: SCS CORPORATE SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes alene af Mark William Walker. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-11)