Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PS Advice ApS. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asmild Mark 54, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Direktion: Per Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-09 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Legale ejere: Per Sørensen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Navne: PS Holdingselskab ApS (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Reelle ejere: Per Sørensen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Stiftere: Per Sørensen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Vedtægter: 2019-01-09 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-11)