Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Louisevej 20, st. tv., 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-30 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: Giantbyg@protonmail.com (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Navne: Giant Byg Ivs (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-30 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Stiftere: Mohamed Shugri Hassan Mohamed (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-06-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-10 Statstidende Dekret
Den 2020-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Mohamed Shugri Hassan Mohamed (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er salg af bygge materialer og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive byggevirksomhed. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-13 fjernes Hovedbranche: Nedrivning (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-10 tilføjes Hovedbranche: Nedrivning (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Louisevej 20, st. tv., 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: Mohamed Shugri Hassan Mohamed (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-30 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: Giantbyg@protonmail.com (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Navne: Giant Byg Ivs (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-30 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Stiftere: Mohamed Shugri Hassan Mohamed (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)