Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Havnekiosken Fanø IVS. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Dankøl A/S. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2023-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadderupvej 17, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Legale ejere: Casper Dahl Jensen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Navne: CKT-Holding IvS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Reelle ejere: Casper Dahl Jensen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Stiftere: Casper Dahl Jensen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2021-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-10-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-10-30 Statstidende Dekret
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Casper Dahl Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadderupvej 17, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Nytoft 19, 6720 Fanø (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Nytoft 19, 6720 Fanø (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: Casper Dahl Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-01-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holdingselskab. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Legale ejere: Casper Dahl Jensen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Navne: CKT-Holding IvS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: Casper Dahl Jensen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Stiftere: Casper Dahl Jensen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)