Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Solparken 19, 9370 Hals (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Direktion: Rene Søgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Kontaktoplysninger: houtaxi@mail.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Legale ejere: R.S.C. Holding ApS, MMMS Holding ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Navne: Taxi 032 ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Reelle ejere: Rene Søgaard Christensen, Michael Søgaard Christensen (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Stiftere: John Vanggaard (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: houtaxi@mail.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solparken 19, 9370 Hals (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Poseidonvej 56, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Direktion: Rene Søgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-03-05 fjernes Direktion: John Vanggaard (direktør) (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Legale ejere: Rene Søgaard Christensen, R.S.C. Holding ApS, MMMS Holding ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-03-05 fjernes Legale ejere: John Vanggaard, Rene Søgaard Christensen (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Reelle ejere: Rene Søgaard Christensen, Michael Søgaard Christensen (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-03-05 fjernes Reelle ejere: John Vanggaard (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poseidonvej 56, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: John Vanggaard (direktør) (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre erhvervsmæssig personbefordring efter reglerne i taxiloven og i forskrifter udstedt i medfør af loven. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Legale ejere: John Vanggaard (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Navne: Taxi 032 ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: John Vanggaard (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Stiftere: John Vanggaard (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-08)