Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 4., 1160 København K (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Legale ejere: Ask Thor Sennov Jönsson (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Navne: JM-Group IVS (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Reelle ejere: Ask Thor Sennov Jönsson (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Stiftere: Ask Thor Sennov Jönsson (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-18 Statstidende Dekret
Den 2022-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Ask Thor Sennov Jönsson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Navne: JM-Group IVS (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2021-05-30 fjernes Navne: Danklima IVS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-17 tilføjes Navne: Danklima IVS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-16 fjernes Navne: Dan Klima IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-05 tilføjes Navne: Dan Klima IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-04 fjernes Navne: ASJ Marketing IVS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 4., 1160 København K (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2021-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: Ask Thor Sennov Jönsson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Legale ejere: Ask Thor Sennov Jönsson (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Navne: ASJ Marketing IVS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: Ask Thor Sennov Jönsson (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Stiftere: Ask Thor Sennov Jönsson (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)