Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Vedtægter: 2024-05-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Vinding Wojtczak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-08 fjernes Bestyrelse: Ole Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: Peter Flensted Holding ApS, HLS GRUPPE ApS, KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Larsen (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: Peter Flensted Holding ApS, KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-05-12 tilføjes Legale ejere: Peter Flensted Holding ApS, KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-05-12 fjernes Legale ejere: HLS GRUPPE ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-11 fjernes Legale ejere: Peter Flensted Holding ApS, KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-12 tilføjes Reelle ejere: Peter Flensted Rasmussen, Kristian Skov Petersen (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-05-12 fjernes Reelle ejere: Jens Ole Larsen (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-11 fjernes Reelle ejere: Peter Flensted Rasmussen, Kristian Skov Petersen (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og den administrerende direktør i forening, af bestyrelsens næstformand og den administrerende direktør i forening, af bestyrelsens formand og bestyrelsens næstformand i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Peter Flensted Holding ApS, KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS, HLS GRUPPE ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Larsen (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Peter Flensted Holding ApS, KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2019-01-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-01-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og den administrerende direktør i forening, af bestyrelsens næstformand og den administrerende direktør i forening, af bestyrelsens formand og bestyrelsens næstformand i forening, af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2019-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og den administrerende direktør i forening, af bestyrelsens næstformand og den administrerende direktør i forening, af bestyrelsens formand og bestyrelsens næstformand i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2019-01-09 tilføjes Vedtægter: 2019-01-09 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Letland Alle 3, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Bestyrelse: Ole Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2019-01-09 tilføjes Direktion: Peter Flensted Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er rekruttering af medarbejdere til vikararbejde med lagerarbejde, ompakning og lignende samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-09 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Legale ejere: Peter Flensted Holding ApS, KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2019-01-09 tilføjes Navne: Packing.dk ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Reelle ejere: Peter Flensted Rasmussen, Kristian Skov Petersen (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2019-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2019-01-09 tilføjes Stiftere: Peter Flensted Holding ApS, KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-10)