Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mn@maalund.dk (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2024-02-17 fjernes Kontaktoplysninger: mads.aalund@gmail.com (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Manbjergvej 67, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Manbjergvej 67, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Navne: MAalund ApS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-26 fjernes Navne: MAalund IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Vedtægter: 2020-03-27 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-30 tilføjes Legale ejere: MAalund Holding ApS (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-01-30 fjernes Legale ejere: Mads Aalund Nielsen (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-01-03 tilføjes Legale ejere: Mads Aalund Nielsen (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-01-30 tilføjes Reelle ejere: Mads Aalund Nielsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-01-29 fjernes Reelle ejere: Mads Aalund Nielsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-01-03 tilføjes Reelle ejere: Mads Aalund Nielsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Manbjergvej 67, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Mads Aalund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer og andre kapitalandele, konsulentvirksomhed og anden efter direktions vurdering forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mads.aalund@gmail.com (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2019-01-03 tilføjes Navne: MAalund IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Stiftere: Mads Aalund Nielsen (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-03 tilføjes Vedtægter: 2019-01-03 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-10)