Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 18, 8721 Daugård (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Direktion: Thomas Engelbrecht Hybel (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-09 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Legale ejere: Thomas Engelbrecht Hybel (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Navne: Thomas Hybel Holding IVS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Reelle ejere: Thomas Engelbrecht Hybel (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Stiftere: Thomas Engelbrecht Hybel (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: TEH IT IVS. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 18, 8721 Daugård (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Direktion: Thomas Engelbrecht Hybel (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, herunder helt eller delvist ejerskab af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-09 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000,00 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Legale ejere: Thomas Engelbrecht Hybel (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Navne: Thomas Hybel Holding IVS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Reelle ejere: Thomas Engelbrecht Hybel (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Stiftere: Thomas Engelbrecht Hybel (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Vedtægter: 2019-01-09 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-24)