Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Binavne: IPP Worldwide ApS, IPP Europe ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 tilføjes Vedtægter: 2022-12-06 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2018-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: VENTURE CAPITALS ApS. (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IPP Technologies ApS. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2022-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GMEngine ApS. (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 14, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 72, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 tilføjes Kontaktoplysninger: cat@ippworldwide.com (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 fjernes Kontaktoplysninger: cat@venturecapitals.dk (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cat@venturecapitals.dk (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 72, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2021-11-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: John Røntved Hansen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: Phoenix Systems ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Møller Hansen, Camilla Bejlegaard Thomsen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 fjernes Reelle ejere: Erik Møller Hansen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 158, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: cat@yourpay.io (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-31 fjernes Navne: Catem Holdning ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Catem Holdning ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: Catem Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-31 fjernes Reelle ejere: Camilla Bejlegaard Thomsen, Erik Møller Hansen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 158, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedgade 10, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: cat@yourpay.io (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedgade 10, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Direktion: Camilla Bejlegaard Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber, samt enhver anden aktivitet der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-27 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Legale ejere: Camilla Bejlegaard Thomsen, Erik Møller Hansen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-12-27 tilføjes Navne: Catem Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-27 tilføjes Reelle ejere: Camilla Bejlegaard Thomsen, Erik Møller Hansen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Stiftere: Erik Møller Hansen, Camilla Bejlegaard Thomsen (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion eller af en direktør alene. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-27 tilføjes Vedtægter: 2018-12-27 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-09)