Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Palmgren | 06.08.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ragnar Nordberg | 03.01.2019 | 05.07.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tore Høffner Andersen | 19.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Palmgren | 20.05.2021 | formand |
Cagdas Ozan Ates | 03.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Palmgren | 06.08.2020 | 19.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kristensen | 03.01.2019 | 19.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ragnar Nordberg | 03.01.2019 | 05.07.2020 | bestyrelsesmedlem |