Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grumstrupsvej 24, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2019-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THORVALD REIN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-29 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2019-01-08 tilføjes Direktion: Jan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-14 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Legale ejere: Jan Nielsen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Navne: Jan Invest Holding ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Reelle ejere: Jan Nielsen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Vedtægter: 2019-01-08 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-08)