Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Estrup | 20.12.2023 | direktør |
Jens Rechnagel Lauridsen | 16.10.2020 | adm. dir |
Steen Smed Montgomery-Andersen | 01.08.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johannes Michael Ehmanns | 01.06.2019 | 19.08.2019 | direktør |
Aviaja Karlshøj Knudsen | 07.05.2019 | 19.12.2023 | direktør |
Peter Angutinguaq Wistoft | 04.02.2019 | 22.06.2020 | adm. dir |
Steffen Niels Hendrik Ulrich-Lynge | 08.01.2019 | 04.02.2019 | adm. dir |
Peter Angutinguaq Wistoft | 08.01.2019 | 03.02.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Annette Pia Brøndholt Sørensen | 24.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Søren Thomsen | 23.06.2021 | næstformand |
Julia Jensigne Pars | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Zacho Jørgensen | 26.11.2020 | formand |
Merete Helene Eldrup | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marlene Høj Haugaard | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Randi Vestergaard Evaldsen | 10.06.2021 | 24.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Berg | 26.11.2020 | 10.06.2021 | næstformand |
Christian Berg | 01.10.2020 | 25.11.2020 | formand |
Niels Søren Thomsen | 18.05.2020 | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Berg | 18.05.2020 | 30.09.2020 | næstformand |
Jákup Sverri Fonsdal Kass | 07.05.2019 | 18.05.2020 | næstformand |
Finn Møller Gaarsmand | 08.01.2019 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johannus Gunnar Egholm Hansen | 08.01.2019 | 30.09.2020 | formand |
Aviâja Lyberth Lennert | 08.01.2019 | 18.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Eduard Christiansen | 08.01.2019 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Louise Hasle | 08.01.2019 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jákup Sverri Fonsdal Kass | 08.01.2019 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |