Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blærevej 6, 9600 Aars (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Blærevej 6, 9600 Aars (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2021-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blærevej 6, 9600 Aars (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2021-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Blærevej 6, 9600 Aars (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: pagh@flevi.dk (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blærevej 6, 9600 Aars (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Blærevej 6, 9600 Aars (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blærevej 6, 9600 Aars (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-08 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Navne: Tolstrup Fonden (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-01-08)