Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2019-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HUMAN UNIVERZ Partner byHeart ApS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weirsøevej 14, 3500 Værløse (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Direktion: Louise Neel Høyer (direktør) (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Holding virksomhed samt dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-10 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Legale ejere: Louise Neel Høyer (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Navne: Høyer Learning ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Reelle ejere: Louise Neel Høyer (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Stiftere: Louise Neel Høyer (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Vedtægter: 2018-12-10 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-07)