Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-04 tilføjes Vedtægter: 2024-01-04 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aa.Louis-Hansens Alle 4, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlepladsvej 15, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-02 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlepladsvej 15, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@auto-mow.com (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: Mathias@familien-kofod.dk (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: FBF Holding ApS (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: MK-Concern Holding ApS (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Frederik Brix Fransen (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-01 fjernes Reelle ejere: Mathias Kofod (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Mathias Kofod (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: FBF Holding ApS (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-31 fjernes Reelle ejere: Frederik Brix Fransen (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-19 tilføjes Direktion: Frederik Brix Fransen (direktør) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-19 fjernes Direktion: Caroline Kristina Gia Elhauge (direktør) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-19 tilføjes Reelle ejere: Frederik Brix Fransen (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-19 fjernes Reelle ejere: Caroline Kristina Gia Elhauge (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Caroline Kristina Gia Elhauge (direktør) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: Virksomheds formål er salg af automatiske robotplæneklippere samt dele og udstyr forbundet hermed. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Mathias@familien-kofod.dk (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: FBF Holding ApS, MK-Concern Holding ApS (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: Auto-Mow ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Caroline Kristina Gia Elhauge, Mathias Kofod (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Stiftere: Mathias Kofod (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-07)