Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Renovo ApS. (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-24 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 tilføjes Vedtægter: 2020-01-22 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auroravej 11, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Direktion: Carsten Aistrup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-04 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Legale ejere: Carsten Aistrup Sørensen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Navne: Caisø ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Reelle ejere: Carsten Aistrup Sørensen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-01-04 tilføjes Stiftere: Carsten Aistrup Sørensen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Vedtægter: 2019-01-04 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-07)