Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Okavangovej 29, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Binavne: Viva Vulva IVS, Sex, love & you IVS, Parti uarti IVS, Female Coaching IVS, Cafe consult IVS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-05 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Kontaktoplysninger: mailto:annedorthe@kappi.dk (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Legale ejere: Anne-Dorthe Garmund (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Navne: She Consult IVS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Reelle ejere: Anne-Dorthe Garmund (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Stiftere: Anne-Dorthe Garmund (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Direktion: Anne-Dorthe Garmund (direktør) (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-07-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Okavangovej 29, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Binavne: Viva Vulva IVS, Sex, love & you IVS, Parti uarti IVS, Female Coaching IVS, Cafe consult IVS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Direktion: Anne-Dorthe Garmund (direktør) (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-05 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mailto:annedorthe@kappi.dk (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Legale ejere: Anne-Dorthe Garmund (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Navne: She Consult IVS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Reelle ejere: Anne-Dorthe Garmund (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Stiftere: Anne-Dorthe Garmund (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-01-05 tilføjes Vedtægter: 2019-01-05 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-07)