Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Legale ejere | ||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2023-03-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-09-04 fjernes Direktion: Sven Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-04 fjernes Legale ejere: Sven Christoffersen (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: HJH entreprise ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: HJH entreprise IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 5, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Direktion: Sven Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør- og konsulentvirksomhed samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-22 (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: svenchristoffersen@post.opasia.dk (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Legale ejere: Sven Christoffersen (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-12-22 tilføjes Navne: HJH entreprise IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2018-12-22 tilføjes Reelle ejere: Sven Christoffersen (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Stiftere: Sven Christoffersen (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-12-22 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2018-12-22 tilføjes Vedtægter: 2018-12-22 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2018-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2018-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)