Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillelundvej 18, 7400 Herning (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillelundvej 18, 7400 Herning (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillelundvej 18, 7400 Herning (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2019-01-03 tilføjes Bestyrelse: Steen Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Michael Ejvind Bjerre Kudsk (direktør) (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive virksomhed med udlejning af fast ejendom og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Legale ejere: MICHAEL KUDSK HOLDING ApS, BSM HOLDING, BJERRINGBRO ApS, KIM BYRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Navne: Trio Property ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Reelle ejere: Steen Sørensen, Kim Byrum, Michael Ejvind Bjerre Kudsk (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Stiftere: MICHAEL KUDSK HOLDING ApS, KIM BYRUM HOLDING ApS, BSM HOLDING, BJERRINGBRO ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Vedtægter: 2019-01-03 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-04)