Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Passioneaters IVS. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 11, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-04 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Legale ejere: Anne Malberg Horsager (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Navne: Mad og Passion Holding IvS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Reelle ejere: Anne Malberg Horsager (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Stiftere: Anne Malberg Horsager (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-12-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-03-03 Statstidende Dekret
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-12-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: annemalberg@gmail.com (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Anne Malberg Horsager (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 11, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 11, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 11, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 11, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 11, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-04 tilføjes Direktion: Anne Malberg Horsager (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-04 tilføjes Formål: Rådgivning (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-04 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: annemalberg@gmail.com (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-01-04 tilføjes Legale ejere: Anne Malberg Horsager (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Navne: Mad og Passion Holding IvS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Reelle ejere: Anne Malberg Horsager (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Stiftere: Anne Malberg Horsager (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-04 tilføjes Vedtægter: 2019-01-04 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)