Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Revisor | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Direktion: Kim Freund Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 fjernes Direktion: Bjarne Peter Dahl (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-06 tilføjes Revisor: LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-12-19 fjernes Bestyrelse: Bent Ole Nørregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-11-03 tilføjes Legale ejere: TP2J ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-11-03 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-11-02 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, SYDDANSK INNOVATION ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, SYDDANSK INNOVATION ApS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 824.363,00 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-02 tilføjes Vedtægter: 2023-11-02 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-10-13 fjernes Direktion: Kim Freund Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 tilføjes Direktion: Bjarne Peter Dahl (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-08-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-07 tilføjes Direktion: Kim Freund Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-07-07 fjernes Direktion: Hans Flemming Haagen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 57, 5500 Middelfart (offentliggjort 2023-03-05)
Den 2023-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 75, 5500 Middelfart (offentliggjort 2023-03-05)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 441.623,00 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-04-25 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, SYDDANSK INNOVATION ApS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-04-24 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-04-25 tilføjes Vedtægter: 2022-04-25 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-04-25 fjernes Reelle ejere: Jesper Bjarne Haugaard (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-03-03 tilføjes Direktion: Hans Flemming Haagen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-03-03 fjernes Direktion: Bjarne Peter Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-12)
Den 2022-02-28 tilføjes Direktion: Bjarne Peter Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-12)
Den 2022-02-28 fjernes Direktion: Jeanette Hvam (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Bestyrelse: Jeanette Hvam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 433.737,00 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-12-28 tilføjes Vedtægter: 2021-12-28 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 75, 5500 Middelfart (offentliggjort 2023-03-05)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Hjemmeside: www.aminic.dk (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aminic.dk (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-01-11 tilføjes Bestyrelse: Bent Ole Nørregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-01-11 fjernes Bestyrelse: Michael Løvbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Løvbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2018-12-21 tilføjes Direktion: Jeanette Hvam (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, kommercialisere, fremstille og sælge måleinstrumenter baseret på nanoteknologi, der kan angive holdbarhedsdato for kød og fisk. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-21 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 342.425,00 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, MQS Holding ApS (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Navne: AmiNIC ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bjarne Haugaard (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2018-12-21 tilføjes Stiftere: MQS Holding ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-04)