Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Umanakvej 20, 1. th., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Kontaktoplysninger: nick@reese-international.com (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Legale ejere: Nick Lona Reese (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Navne: Reese International IVS (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Reelle ejere: Nick Lona Reese (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Stiftere: Nick Lona Reese (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Elin Lona Reese (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Umanakvej 20, 1. th., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Elin Lona Reese (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-01-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er et holding selskab. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: nick@reese-international.com (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Legale ejere: Nick Lona Reese (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Navne: Reese International IVS (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Reelle ejere: Nick Lona Reese (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Stiftere: Nick Lona Reese (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-01-03 tilføjes Vedtægter: 2019-01-03 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)