Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygvænget 15, 4681 Herfølge (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Kontaktoplysninger: ar@cajo.dk (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Legale ejere: CAJO INVEST ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Navne: Hit Escape ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Reelle ejere: Alex Lund Rasmussen (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Direktion: Alex Lund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygvænget 15, 4681 Herfølge (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: ar@cajo.dk (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: Alex Lund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2019-01-10 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Formål: IT rådgivning og hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-09 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-10 tilføjes Legale ejere: CAJO INVEST ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-10 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Navne: Hit Escape ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-09 fjernes Navne: ApS KBUS 18 - 124 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 - 124 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: Alex Lund Rasmussen (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-10 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)