Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | Binavne | ||||
Vedtægter | Navne | Kapital | Bestyrelse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZITE I A/S. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2023-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ZUPA BrandBox A/S. (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-07-10 tilføjes Binavne: ZUPA BrandBox A/S, NP3 FINANSSERVICE A/S, Finance A/S (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-05-09 tilføjes Binavne: ZUPA ZITE A/S (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-02 tilføjes Navne: ZITE A/S (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 fjernes Navne: ZUPA ZITE A/S (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-02 tilføjes Vedtægter: 2023-05-02 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Vedtægter: 2023-01-27 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-12-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-25 fjernes Bestyrelse: Petter Pablo Sommerfelt-Venegas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-04-14 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-03 fjernes Bestyrelse: Lone Kragh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-26 fjernes Bestyrelse: Jens Hjortshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-08-25 tilføjes Navne: ZUPA ZITE A/S (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-08-24 fjernes Navne: ZITE A/S (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-25 tilføjes Vedtægter: 2020-08-25 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-06-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Hjortshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-03-03 fjernes Binavne: waggle media A/S (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-19 tilføjes Navne: ZITE A/S (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-02-18 fjernes Navne: waggle A/S (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Bo Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-20 fjernes Bestyrelse: Heine Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-12-27 tilføjes Bestyrelse: Heine Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2018-12-27 tilføjes Binavne: waggle media A/S (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-12-27 tilføjes Direktion: Peer Brændholt (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor reklame og marketing (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-27 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Legale ejere: Spring Family ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Navne: waggle A/S (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-12-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2018-12-27 tilføjes Stiftere: Spring Family ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Vedtægter: 2018-12-27 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-03)