Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-26 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen ApS (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2024-01-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-13 tilføjes Legale ejere: Gu Holbæk Holding ApS, Wang Holbæk Holding ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-13 fjernes Legale ejere: Liujian Wang, Wen Gu (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedelundsgade 33, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Direktion: Wen Gu (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-02 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Legale ejere: Liujian Wang, Wen Gu, ÅHAVNEN KØGE ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-01-02 tilføjes Navne: Kiyomi ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Reelle ejere: Liujian Wang, Wen Gu (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-01-02 tilføjes Stiftere: ÅHAVNEN KØGE ApS, Wen Gu, Liujian Wang (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Vedtægter: 2019-01-02 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-03)