Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NHH MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Abildgaards Alle 3, st. tv., 1955 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Esben Brammer Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-20 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: Esben Brammer Hansen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Navne: EBH Holding ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Esben Brammer Hansen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Stiftere: Esben Brammer Hansen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-03)