Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HuntersMagazine TV ApS. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Yogidia IVS. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Bosco A/S. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Bosco A/S. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Bosco A/S. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bosco A/S. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2022-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-30 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: Godsayah Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: Godsayah Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 23, 2. tv., 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Direktion: Mads Brydegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er som Holdingselskab (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Mads Brydegaard (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Navne: Godsayah Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Mads Brydegaard (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Stiftere: Mads Brydegaard (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Mads Brydegaard (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Vedtægter: 2018-12-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-03)