Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-10 tilføjes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: V2C Udvikling ApS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: PB&E ApS. (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2020-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: EKG Projekt ApS. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: BG45, Malling ApS. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDS Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nørreskov Have ApS. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2022-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PB & E Service ApS. (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PB&E ApS. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VM19 ApS. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2023-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PB&E ApS. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøkærparken 18, 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Direktion: Amir Nuspahic (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-21 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Amir Nuspahic (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Navne: ProB18 ApS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Reelle ejere: Amir Nuspahic (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2018-12-21 tilføjes Stiftere: Amir Nuspahic (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-02)