Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2024-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Olriks Vej 8, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-28 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Legale ejere: I.B. Holding ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Navne: I.B. ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Reelle ejere: Bekir Cakmak (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Stiftere: I.B. Holding ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-26 Statstidende Dekret
Den 2023-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-21 fjernes Direktion: Bekir Cakmak (direktør) (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Olriks Vej 8, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågården 40, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågården 40, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågården 40, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-02-21 tilføjes Legale ejere: Bekir Cakmak, I.B. Holding ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-02-21 fjernes Legale ejere: Bekir Cakmak (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-02-20 fjernes Legale ejere: I.B. Holding ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågården 40, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-12-28 tilføjes Direktion: Bekir Cakmak (direktør) (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2018-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arbejde indenfor engroshandel, samt andet lignende. (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-28 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Legale ejere: I.B. Holding ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-12-28 tilføjes Navne: I.B. ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Reelle ejere: Bekir Cakmak (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Stiftere: I.B. Holding ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2018-12-28 tilføjes Vedtægter: 2018-12-28 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-21)