Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 146, 2. 3., 2450 København SV (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Direktion: Mia Melanie Kierkegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Hjemmeside: http://www.miakierkegaard.dk/ (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: miakierkegaard@hotmail.com (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Mia Melanie Kierkegaard (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Navne: Kierkegaards Psykologiske Rådgivning IVS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Mia Melanie Kierkegaard (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Stiftere: Mia Melanie Kierkegaard (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 146, 2. 3., 2450 København SV (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 146, 4. 1., 2450 København SV (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 146, 4. 1., 2450 København SV (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Mia Melanie Kierkegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er psykologisk og terapeutisk rådgivning og samtale til voksne og unge. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Hjemmeside: http://www.miakierkegaard.dk/ (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: miakierkegaard@hotmail.com (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Mia Melanie Kierkegaard (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: Kierkegaards Psykologiske Rådgivning IVS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mia Melanie Kierkegaard (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Stiftere: Mia Melanie Kierkegaard (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-30)