Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Saxogade 83, 2., 1662 København V (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Direktion: Signe Dawn Fastholm (direktør) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-22 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-17 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: Reefen.aps@gmail.com (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Legale ejere: Signe Dawn Fastholm (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Navne: Reefen APS (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Reelle ejere: Signe Dawn Fastholm (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Stiftere: Signe Dawn Fastholm (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-17 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-11-15 tilføjes Direktion: Signe Dawn Fastholm (direktør) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-11-15 tilføjes Vedtægter: 2022-11-15 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-09-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Signe Dawn Fastholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saxogade 83, 2., 1662 København V (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2021-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 191, 1432 København K (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 191, 1432 København K (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2018-12-22 tilføjes Direktion: Signe Dawn Fastholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2018-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af værkstedsfælleskab og dertilhørende aktiviteter. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-22 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Reefen.aps@gmail.com (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Legale ejere: Signe Dawn Fastholm (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Navne: Reefen APS (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Reelle ejere: Signe Dawn Fastholm (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Stiftere: Signe Dawn Fastholm (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2018-12-22 tilføjes Vedtægter: 2018-12-22 (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2018-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)