Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 12, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Hjemmeside: www.rydningshjaelpen.dk (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: carsten@rydningshjaelpen.dk (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Navne: Rydningshjælpen IVS (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Reelle ejere: Carsten Schjerning (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Stiftere: CaBS Holding IVS (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-04-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-03-13 fjernes Legale ejere: CaBS Holding IVS (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Direktion: Carsten Schjerning (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 12, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2021-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 260, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-04-24)
Den 2021-04-24 tilføjes Hjemmeside: www.rydningshjaelpen.dk (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 260, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-04-24)
Den 2019-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 260, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 260, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Carsten Schjerning (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at opkøbe/rydde dødsbo og efterfølgende salg af opkøbte affekter (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: carsten@rydningshjaelpen.dk (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: CaBS Holding IVS (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: Rydningshjælpen IVS (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Schjerning (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Stiftere: CaBS Holding IVS (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)