Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Simon Arndt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 84, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 84, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Multishops ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Multishops IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Simon Arndt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Bettina Arndt, Simon Arndt (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 84, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med import, export og udlejning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-12-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Navne: Multishops IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-12-29 tilføjes Reelle ejere: Bettina Arndt, Simon Arndt (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Stiftere: Simon Arndt, Bettina Arndt (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2018-12-29 tilføjes Vedtægter: 2018-12-29 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)