Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Flensborggade 49, 5., 1669 København V (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-29 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: Jeanette.Hansen@accura.dk (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Legale ejere: Thomas Elmkvist Andersen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Navne: Tømrermester Elmkvist IVS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Reelle ejere: Thomas Elmkvist Andersen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Stiftere: Thomas Elmkvist Andersen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 Statstidende Dekret
Den 2021-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: Jeanette.Hansen@accura.dk (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: tandersen90@hotmail.com (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Thomas Elmkvist Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flensborggade 49, 5., 1669 København V (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Direktion: Thomas Elmkvist Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-12-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre kvalitetsbevidst tømrerarbejde (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-29 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: tandersen90@hotmail.com (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2018-12-29 tilføjes Legale ejere: Thomas Elmkvist Andersen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Navne: Tømrermester Elmkvist IVS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Elmkvist Andersen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Stiftere: Thomas Elmkvist Andersen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-12-29 tilføjes Vedtægter: 2018-12-29 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)