Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 82, 5800 Nyborg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-28 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Navne: Niks Trading IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Lykke Rasmussen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Stiftere: Lykkelig Holding IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-14 fjernes Legale ejere: Lykkelig Holding IVS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Nikolaj Lykke Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 82, 5800 Nyborg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Direktion: Nikolaj Lykke Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-12-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge konsulent yderlser indenfor IT. Det er tanken at benytte andre selvstændige hvorfor der ikke forventes ansatte på nuværende tidspunkt. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-28 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Legale ejere: Lykkelig Holding IVS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2018-12-28 tilføjes Navne: Niks Trading IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Lykke Rasmussen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Stiftere: Lykkelig Holding IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-12-28 tilføjes Vedtægter: 2018-12-28 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)