Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Jørgens Gade 174, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-28 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Kontaktoplysninger: madsfalken123@gmail.com (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Legale ejere: Mads Emil Falkenstrøm (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Navne: madsfalken IVS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Reelle ejere: Mads Emil Falkenstrøm (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Stiftere: Mads Emil Falkenstrøm (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Mads Emil Falkenstrøm (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Jørgens Gade 174, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Direktion: Mads Emil Falkenstrøm (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-12-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge software, freelance opgaver eller konsulent opgaver indenfor software området. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-28 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: madsfalken123@gmail.com (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Legale ejere: Mads Emil Falkenstrøm (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Navne: madsfalken IVS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Reelle ejere: Mads Emil Falkenstrøm (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Stiftere: Mads Emil Falkenstrøm (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-12-28 tilføjes Vedtægter: 2018-12-28 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)