Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 22, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 22, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 22, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauchsvej 17, st. th., 1825 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-04 tilføjes Hjemmeside: www.rasmuskjaer.dk (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Navne: RK Food ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-28 fjernes Navne: RK Food IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauchsvej 17, st. th., 1825 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2020-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 165, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-08-03 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus@rasmuskjaer.dk (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 165, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Direktion: Rikke Højgaard Kjær (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive catering, event, restauration og fødevareproduktion, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-21 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Rikke Højgaard Kjær (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Navne: RK Food IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-12-21 tilføjes Reelle ejere: Rikke Højgaard Kjær (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Stiftere: Rikke Højgaard Kjær (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-27)