Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Robert Wolfgang Brehm | 15.12.2023 | direktør |
Max Brandt | 01.11.2022 | adm. dir |
Jan Køster | 01.11.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Køster | 02.09.2021 | 31.10.2022 | adm. dir |
Max Brandt | 18.11.2020 | 31.10.2022 | direktør |
Max Brandt | 30.09.2020 | 26.10.2020 | adm. dir |
Monika Köster | 05.12.2019 | 30.09.2020 | adm. dir |
Jan Køster | 02.01.2019 | 05.12.2019 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Køster | 15.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Rangen | 15.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Manuel Johannes Heckmann | 15.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Robert Wolfgang Brehm | 15.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Max Brandt | 15.12.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cosima Isabel Sommer | 30.09.2020 | 26.10.2020 | suppleant |