Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siljangade 6, 2300 København S (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 3., 2300 København S (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2021-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Culmas ApS. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 3., 2300 København S (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 3., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 3., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 47, 3. tv., 1364 København K (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-28 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: simon.lindebjerg@hey.com (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Navne: The Catalyst Group ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-28 fjernes Navne: slinde UX IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Vedtægter: 2021-09-29 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 47, 3. tv., 1364 København K (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Faste Batteri Vej 102, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Simon Bernhard Lindebjerg Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Simon Bernhard Lindebjerg Jensen (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faste Batteri Vej 102, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-12-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre konsulentarbejde vedrørende brugeroplevelser. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Navne: slinde UX IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-12-27 tilføjes Reelle ejere: Simon Bernhard Lindebjerg Jensen (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Stiftere: Simon Bernhard Lindebjerg Jensen (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Vedtægter: 2018-12-27 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)