Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 30, 3., 1256 København K (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Lund Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Direktion: Jesper Lund Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-22 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Kontaktoplysninger: pelyjo@gmail.com (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Legale ejere: Lund Andersen Holding ApS, Cavian III ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Navne: Umbra ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Reelle ejere: Jesper Lund Andersen, Peter Liu Johansen (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Stiftere: Lund Andersen Holding ApS, Cavian III ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Solbutikken ApS. (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2020-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 30, 3., 1256 København K (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Bestyrelse: Jesper Lund Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Direktion: Jesper Lund Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-22 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: pelyjo@gmail.com (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Legale ejere: Lund Andersen Holding ApS, Cavian III ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Navne: Umbra ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Reelle ejere: Jesper Lund Andersen, Peter Liu Johansen (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Stiftere: Lund Andersen Holding ApS, Cavian III ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Vedtægter: 2018-12-22 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-10)