Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrreparken 74, st. th., 5240 Odense NØ (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-21 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Navne: Ptg Flyt IVS (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Stiftere: Hyam Faleh Awad Al-Badry (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-02-05 fjernes Direktion: Mann Bassim Kerim (direktør) (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-05 fjernes Legale ejere: Mann Bassim Kerim (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-05 fjernes Reelle ejere: Mann Bassim Kerim (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrreparken 74, st. th., 5240 Odense NØ (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2020-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrreparken 74, st. th., 5240 Odense NØ (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-05-08 tilføjes Direktion: Mann Bassim Kerim (direktør) (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-05-08 fjernes Direktion: Hyam Faleh Awad Al-Badry (direktør) (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2020-05-08 tilføjes Legale ejere: Mann Bassim Kerim (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-05-08 fjernes Legale ejere: Hyam Faleh Awad Al-Badry (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2020-05-08 tilføjes Reelle ejere: Mann Bassim Kerim (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-05-08 fjernes Reelle ejere: Hyam Faleh Awad Al-Badry (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrreparken 74, st. th., 5240 Odense NØ (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansgade 90, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansgade 90, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Direktion: Hyam Faleh Awad Al-Badry (direktør) (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2018-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport- og flyttevirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-21 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Hyam Faleh Awad Al-Badry (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2018-12-21 tilføjes Navne: Ptg Flyt IVS (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Reelle ejere: Hyam Faleh Awad Al-Badry (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Stiftere: Hyam Faleh Awad Al-Badry (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-20)