Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Hjemmeside | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Doris Lessings Vej 57, 2300 København S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-18 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: cars.sondergaard@gmail.com (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: Carsten Søndergaard (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Navne: Carson Holding ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Reelle ejere: Carsten Søndergaard (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Stiftere: Carsten Søndergaard (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Mimer ApS. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Mimer ApS. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2024-01-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doris Lessings Vej 57, 2300 København S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Byhøjen 5, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2023-08-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2023-08-18 fjernes Bestyrelse: Carsten Søndergaard (formand) (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2023-08-18 fjernes Direktion: Carsten Søndergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byhøjen 5, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 77, 7790 Thyholm (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: Carson Holding ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: Carson Holding IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 fjernes Hjemmeside: www.letmimer.com (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 77, 7790 Thyholm (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-18 tilføjes Bestyrelse: Carsten Søndergaard (formand) (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Carsten Søndergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Formål: Holdingselskabet har det primære formål, at det helt eller delvist skal eje aktier eller anparter i kapitalselskaber. Endvidere er formålet formueforvaltning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-18 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Hjemmeside: www.letmimer.com (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: cars.sondergaard@gmail.com (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: Carsten Søndergaard (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Navne: Carson Holding IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Carsten Søndergaard (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Stiftere: Carsten Søndergaard (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-20)