Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | Direktion | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Vedtægter: 2023-06-23 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebeksvej 81, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilhelmsborgvej 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-21 tilføjes Bestyrelse: Robert Hove (formand) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-21 fjernes Bestyrelse: Berit Linde Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-20 fjernes Bestyrelse: Robert Hove (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-21 tilføjes Legale ejere: XL Management ApS, Thy Erhvervsinvest A/S (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-21 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-20 fjernes Legale ejere: XL Management ApS, Thy Erhvervsinvest A/S (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-21 tilføjes Vedtægter: 2022-02-21 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-12-13 tilføjes Legale ejere: PROJEKTSELSKABET AF DEN 18. FEBRUAR 2015 ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-12 fjernes Legale ejere: PROJEKTSELSKABET AF DEN 18. FEBRUAR 2015 ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-09 tilføjes Vedtægter: 2021-12-09 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Bestyrelse: Søren Bøgesgaard Niebuhr (formand) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-01-18 fjernes Bestyrelse: Peter Ladefoged (formand) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-06-24 tilføjes Direktion: Jonas Houkjær Bech (direktør) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 fjernes Direktion: Michael Nymann Nilsson (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelmsborgvej 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebeksvej 81, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-05 tilføjes Direktion: Michael Nymann Nilsson (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-12-05 fjernes Direktion: Jonas Houkjær Bech (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-22 tilføjes Direktion: Jonas Houkjær Bech (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-22 fjernes Direktion: Morten Bitsch Janik (direktør) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Ladefoged (formand) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2019-09-27 fjernes Bestyrelse: Morten Bitsch Janik (formand) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-27 tilføjes Direktion: Morten Bitsch Janik (direktør) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-09-27 fjernes Direktion: Geert Winther Skovsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 112.174,00 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-27 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-04-23 tilføjes Bestyrelse: Berit Linde Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebeksvej 81, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-12-20 tilføjes Bestyrelse: Morten Bitsch Janik (formand) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Geert Winther Skovsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere produkter indenfor byggebranchen, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-20 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 86.087,00 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: PROJEKTSELSKABET AF DEN 18. FEBRUAR 2015 ApS, XL Management ApS, Thy Erhvervsinvest A/S, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2018-12-20 tilføjes Navne: Faster Plaster ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2018-12-20 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2018-12-20 tilføjes Stiftere: XL Management ApS, Thy Erhvervsinvest A/S, PROJEKTSELSKABET AF DEN 18. FEBRUAR 2015 ApS, BOREAN INNOVATION A/S (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets adm. direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-21)