Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 32, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Bibranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Lucas Qvistorff Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-21 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-12-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Lucas Qvistorff Andersen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Navne: Freres aps (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Lucas Qvistorff Andersen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Stiftere: Lucas Qvistorff Andersen, Jonatan Qvistorff Andersen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-28 tilføjes Legale ejere: Lucas Qvistorff Andersen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-06-28 fjernes Legale ejere: Mads Severinsen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Legale ejere: Lucas Qvistorff Andersen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 tilføjes Reelle ejere: Lucas Qvistorff Andersen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-06-28 fjernes Reelle ejere: Mads Severinsen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Reelle ejere: Lucas Qvistorff Andersen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Direktion: Mads Severinsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-09-21 tilføjes Legale ejere: Lucas Qvistorff Andersen, Mads Severinsen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2021-09-20 fjernes Legale ejere: Lucas Qvistorff Andersen, Jonatan Qvistorff Andersen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-09-21 tilføjes Reelle ejere: Lucas Qvistorff Andersen, Mads Severinsen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2021-09-20 fjernes Reelle ejere: Lucas Qvistorff Andersen, Jonatan Qvistorff Andersen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-12-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 32, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-11-30 tilføjes Direktion: Lucas Qvistorff Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-11-30 tilføjes Vedtægter: 2020-11-30 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Lucas Qvistorff Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 32, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 32, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2018-12-21 tilføjes Bibranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Direktion: Lucas Qvistorff Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-12-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at importere og sælge tøj samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-21 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Lucas Qvistorff Andersen, Jonatan Qvistorff Andersen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2018-12-21 tilføjes Navne: Freres aps (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Reelle ejere: Lucas Qvistorff Andersen, Jonatan Qvistorff Andersen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Stiftere: Lucas Qvistorff Andersen, Jonatan Qvistorff Andersen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)