Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MEHI ApS. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2023-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2023-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 3. tv., 1253 København K (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@elk.dk (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 3. tv., 1253 København K (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 3. tv., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Emil Kenneth Elk, Mikkel Kenneth Elk, M. ELK HOLDING A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: M. ELK HOLDING A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-20 fjernes Legale ejere: M. ELK HOLDING A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Reelle ejere: Emil Kenneth Elk, Mikkel Kenneth Elk, Morten Kenneth Elk (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Kenneth Elk, Morten Kenneth Elk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 fjernes Reelle ejere: Morten Kenneth Elk (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 3. tv., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Morten Kenneth Elk (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-20 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Navne: ELKS Holding ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2018-12-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2018-12-20 tilføjes Stiftere: M. ELK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-21)