Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hattemagervej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Direktion: Lars Bohl (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-14 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Legale ejere: Lars Bohl, Søren Bohl Nielsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Navne: Nyt Fælles Holding ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Reelle ejere: Lars Bohl, Søren Bohl Nielsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Stiftere: Søren Bohl Nielsen, Lars Bohl (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hattemagervej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Direktion: Lars Bohl (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og besidde kapitalandele i øvrige selskaber samt foretage investeringer i værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-14 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Legale ejere: Lars Bohl, Søren Bohl Nielsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Navne: Nyt Fælles Holding ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Bohl, Søren Bohl Nielsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Stiftere: Søren Bohl Nielsen, Lars Bohl (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Vedtægter: 2018-12-14 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: ELLEN OG N. O. JENSEN ApS. (offentliggjort 2020-01-07)