Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 28, st., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: nina@fgaard.dk (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet H.C. Ørstedsvej 28 ApS. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Henrik Fruergaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er, herunder som holdingselskab, at investere i, eje og udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-20 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: Seneca Ejendomme ApS, Fgaard ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Navne: H.C. Ørstedsvej 28 ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fruergaard Rasmussen, Nicolai Jung (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Stiftere: Seneca Ejendomme ApS, Fgaard ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-21)