Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-10-29 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-20 tilføjes Direktion: Morten Nørregaard (direktør) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2018-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIVENDA EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Morten Nørregaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.P. Simonsens Allé 133, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Morten Nørregaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er besiddelse af kapitalandele samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-20 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: Morten Nørregaard (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Navne: Hjort Hoppe Holding ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Nørregaard (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Stiftere: Morten Nørregaard (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)